姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张心才 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2010.05.01 | 2013.07.31 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张心才:男,汉族。1963年5月出生,中共党员,硕士。曾任江西省医药集团有限公司副总经理,现任本公司高级顾问。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
史公权 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2010.07.07 | 2013.07.31 | 副总经理、总经理助理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
史公权:男,汉族。1970年9月出生,研究生,执业药师,工程师。曾任江苏舒泰宝药业有限公司常务副总经理,现任本公司总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
范解元 | 71 | 男 | 本科 | 2011.03.01 | 2013.07.31 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
范解元:男,汉族。1953年12月出生,中共党员,本科。曾任湖南衡阳电线电缆厂技术员、技术科长、技术厂长,广州岭南电缆有限公司高级工程师、副总经理,远东电缆有限公司副总工程师、技术总监、总经理助理。现任远东电缆有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱长彪 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2013.07.31 | 2018.04.27 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
朱长彪:男,汉族。1971年3月出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任远东电缆有限公司电力电缆厂班长、裸线厂副厂长、交联二厂厂长、裸电线厂厂长、生产管理处副处长、交联一厂厂长、生产管理部高级总监、工业生产总部生产资深总监。现任公司副总经理兼电缆产业首席生产官、无锡市机械工业联合会副会长,宜兴市安全生产协会副会长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘龙 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2013.07.31 | 2014.04.30 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘龙:男,汉族。1971年5月出生,中共党员,研究生,经济师。曾任中国华能集团江南办事处经理,江苏华能铜业有限公司副总经理,江铜集团金瑞期货上海营业部总经理。现任公司副总经理,远东买卖宝网络科技有限公司中国电缆材料交易所总经理,中国有色金属理事会副理事长。
|