姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李利 | 58 | 男 | 本科 | 2008.05.22 | 2012.05.16 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李利:男,1966年12月生,大学本科学历。1991年7月参加工作,历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长,鲁抗动植物药品事业部财务负责人,鲁抗赛特公司财务负责人,鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔晓辉 | 55 | 男 | 本科 | 2009.04.23 | 2019.05.11 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
崔晓辉:男,1969年6月生,南京理工大学毕业,高级政工师。1992年7月参加工作。历任公司兽药分厂技术员、公司团委副书记、书记、本公司政工部部长、党委组织部部长,2008年8月至12月,担任本公司党群部副部长兼工会副主席。2009年1月先后担任本公司党群工作部部长、人资党群部经理,2013年2月任公司工会主席。2015年1月起任公司纪委书记、工会主席。本公司职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李子勇 | 42 | 男 | 本科 | 2012.05.16 | 2013.04.18 | 职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
李子勇:男,山东大学毕业,助理工程师。历任107车间见习员工、技术员等职,现任107车间发酵工段长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宗传芳 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.12 | 2008.05.22 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
宗传芳,男,汉族,山东济宁人,大专学历,工程师,1966年12月参加工作。历任山东济宁抗生素厂动力车间主任、山东鲁抗医药集团有限公司生产技术部副经理、山东鲁抗医药股份有限公司机械动力处处长,山东鲁抗医药股份有限公司三届、四届监事会职工代表监事。现任山东鲁抗医药股份有限公司工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
任广涛 | 51 | 男 | 本科 | 2003.08.01 | 2004.03.10 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
任广涛,男,30岁,汉族,山东鱼台人,本科学历,山东大学威海分校毕业,会计师。1995年参加工作,历任山东鲁抗集团公司财务部会计科科员,财务公司资金信贷科主管,山东鲁抗医药集团有限公司财务公司副经理。
|