姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董耀华 | 58 | 男 | 大专及其他 | 1999.10.13 | 2002.02.26 | 副总 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
欧启华 | 60 | 男 | 大专及其他 | 1999.10.13 | 2002.02.26 | 副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵大伟 | 63 | 男 | 大专及其他 | 1999.10.13 | 2002.07.02 | 副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李鹏 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.28 | 2020.05.06 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李鹏:男,本科学历,硕士学位。历任福建东百集团股份有限公司总裁助理、副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王江川 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2018.06.26 | 2019.04.29 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王江川:男,1963年9月出生,研究生学历,历任广州开发区东区开发总公司董事会秘书、总经理助理,普洛斯公司中国区副总裁兼广州及中西部区域总经理、高级副总裁兼华南区总经理,广州实地投资有限公司总经理。
|