姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐长虹 | 53 | 女 | 硕士研究生 | 2010.12.30 | 2012.07.12 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
唐长虹:女,1971年4月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任中国电信集团公司实业管理部高级主管。现任中国通信服务有限公司风险管理部业务经理,中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
易梅青 | 51 | 女 | 硕士研究生 | 2012.07.12 | 2019.08.08 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
易梅青:女,1973年5月出生,中共党员,会计学硕士研究生,高级会计师。曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理,广东省电信有限公司财务部副总经理,审计部副总经理(主持工作),号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。号百控股股份有限公司第七届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张来发 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.30 | 2010.12.13 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张来发,男,1950年出生,大学专科,高级经济师。曾任上海市电话局工程大队会计、财务科长、副总会计师、总会计师等职务。现任上海市电信有限公司财务部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘松岩 | 69 | 女 | 本科 | 2005.06.30 | 2008.05.22 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘松岩,女,1955年出生,高级经济师。曾任哈尔滨轴承厂职工,黑龙江省物价局经营收费处副处长,邮电部劳资司社保局助理调研员,中银(香港)人寿保险公司会计部副经理、审计部高级经理、投资部经理。现任中国卫星通信集团公司审计监察部主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张兆鸣 | 79 | 男 | 大专及其他 | 2002.11.01 | 2004.09.23 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
历任天津无线电元件厂财务科会计、主管会计,天津显像管厂财务科副科长,天津无线电联合公司财务处主任科员,天津国际信托投资公司计财处副处长、信托证券部经理,天津开发区工业投资公司经理,中国联通公司天津分公司副总会计师,中国联通公司财务部副部长、计财部副总经理等职务。现任中国联通公司审计部副总经理。
|