姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周立才 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.17 | 2008.07.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周立才,男,1949年6月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。1993年1月至今任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总经理,2005年1月起兼任下属大中华正泰轮胎公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
傅新华 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2000.04.26 | 2002.05.15 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钱志康 | -- | 男 | -- | 1996.12.31 | 2002.05.15 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐卫华 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2000.04.26 | 2002.05.15 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄德亨 | 66 | 男 | 本科 | 2016.03.18 | 2018.08.24 | 副总裁 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
黄德亨:男,1958年3月生,大学本科毕业,高级工程师,曾任上海橡胶工业公司计划科副科长,上海市化工局规划处副处长,上海太平洋化工(集团)公司总经理助理兼发展部主任,现任上海华谊(集团)公司发展部经理,上海胶带股份有限公司第三届监事会监事、监事长。
|