姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆宝弟 | 78 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2005.05.17 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈永莲 | 81 | 女 | -- | 1996.12.31 | 2003.04.18 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
聂琦 | 62 | 男 | EMBA | 2014.05.22 | 2017.06.05 | 副总经理、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
聂琦先生:1962年11月出生,获上海海运学院工学硕士学位,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理研究生学历。曾长期在蛇口招商港务有限公司工作,1997年8月加入本公司,历任本公司港务本部总经理助理等职,2001年1月至今担任本公司港务本部副总经理,2005年9月至2014年5月担任本公司助理总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
严刚 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2018.12.13 | 2019.12.23 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
严刚先生:1972年出生,中国(香港)国籍,曾任蛇口集装箱码头有限公司商务总监、常务副总经理、总经理,现任招商局港口控股有限公司首席商务官、副总经理,招商局港口集团股份有限公司副总经理,大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。严先生拥有厦门大学国际贸易学士学位、荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张方 | 60 | 男 | 本科 | 2013.01.07 | 2017.09.06 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张方先生:1964年9月出生,获西安公路学院交通运输财会学士学位。1996年3月加入本公司,历任深圳赤湾货运有限公司财务经理、深圳赤湾港集装箱有限公司财务经理、赤湾集装箱码头有限公司财务经理。2013年1月至今担任本公司财务总监。
|