姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛新礼 | 55 | 男 | 本科 | 2010.04.07 | 2010.08.09 | 财务总监(代)、董秘、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
毛新礼先生:中国国籍,1969年4月出生,大学本科学历,高级经济师、中国注册会计师,曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作;中国银行永安分理处工作,先后任副主任、主任;中国银行东华支行工作,先后任副行长、行长;中国银行官渡支行工作,先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理;昆明华信华昆会计师事务所工作,任注册会计师;云南旅游股份有限公司工作,先后任审计部经理、董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理,兼任江南园林有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张晓翊 | 51 | 男 | 本科 | 2010.08.09 | 2017.11.22 | 财务总监 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张晓翊先生:中国国籍,1973年4月出生,大学本科学历,高级会计师职称、注册会计师。曾先后在昆明国际贸易中心财务部工作;滇兴实业(深圳)有限公司工作,任财务部经理;昆明国际会展中心财务部工作,先后任会计核算、系统管理员、会计核算主管;云南世博集团有限公司工作,任财务部会计主管;云南世博旅游控股集团有限公司工作,任资产财务部主管职员;云南旅游股份有限公司工作,先后任财务部经理、财务总监;现任云南旅游股份有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐海成 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2017.11.24 | 2021.09.29 | 财务总监 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
唐海成先生:中国国籍,1974年10月出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾先后在云南机床厂三厂(工业企业)工作,任主办会计、在云南白云大酒店有限公司工作,任财务主管、财务经理、在云南三石投资公司工作,任财务部经理、在云南爱因森软件职业学院工作,任财务部长、行政副院长、在昆明新都置业有限公司(云南城投参股)工作,任财务总监、在云南省城市建设投资有限公司工作,任财务部高级业务经理,历任下属的云南城投医疗产业开发有限公司财务总监、昆明理工大学津桥学院财务总监、云南丰源水务股份有限公司(参股)财务总监,兼云南一乘驾驶培训有限公司财务总监、在云南世博旅游控股集团有限公司工作,历任财务部副部长、部长。现任云南旅游股份有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何建国 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2004.04.01 | 2009.01.20 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何建国,男,1952年9月生于河北平泉县,中国国籍,大专文化,现任本公司董事会秘书。历任解放军后勤23分部副科长、科长,后勤23分部下属部队政治处主任,团政委,云南省铁路建设指挥部、省铁路总公司人事处副处长、党办副主任,云南省园艺博览局管理处副处长,世博园管理公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
永树理 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2009.01.20 | 2009.03.26 | 董秘(代)、董事、董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
永树理先生:中国国籍,1965年5月出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师、高级会计师,曾先后在云南省人民政府办公厅,先后任科员、副科长、主任科员(其间:1987年9月—1990年7月,在云南大学汉语言文学专业学习);云南省迪庆藏族自治州人民政府,先后任办公室副主任、副秘书长;云南省人民政府办公厅,任副处长;云南省人民政府驻北京办事处,任办公室主任(其间:2003年9月—2006年1月,在清华大学法学专业学习);云南世博集团有限公司,任副总经理、党委委员(其间:2005年11月—2007年10月,在南开大学国际经贸关系专业研究生班学习,获硕士学位);云南旅游股份有限公司,任董事(其间:2007年8月27日—2010年8月9日,在云南旅游股份有限公司任董事长);云南世博旅游控股集团有限公司,任副总经理。现在云南世博旅游控股集团有限公司,任副总经理,云南旅游股份有限公司第四届董事会任董事长。
|