姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋求明 | 61 | 男 | 本科 | 2007.08.03 | 2010.12.11 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
宋求明先生,长江证券有限责任公司监事。44岁,中共党员,大学学历,高级会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王新海 | 58 | 男 | 本科 | 2010.12.11 | 2013.12.23 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王新海先生:1966年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。现任职于中国土产畜产进出口总公司,从事资金股权、产权管理工作。曾任中国木材进出口公司会计员,中国地毯进出口公司财务部副经理、主管经理;总公司资产管理部、财务部部门经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘建红 | 56 | 女 | 本科 | 2010.12.11 | 2015.10.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘建红女士:1968年出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士。现任中国光大国际信托投资公司投资管理部高级经理。曾任北京市纺织品公司会计,商业部商业信息中心会计主管,中国光大国际信托投资公司计划财务部会计主管、全资下属公司财务部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡思勇 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2013.12.23 | 2015.08.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡思勇先生:1963年出生,中共党员,新闻传播学专业在职博士学位,享受湖北省人民政府专家津贴;现任湖北日报传媒集团副社长、党委委员、高级记者;曾任湖北日报报业集团(湖北日报社)副总编辑、党委委员、评论理论部主任、十堰记者站站长,松滋市委政研室综合科副局级政研员、科长、副科长,松滋市财政局干部,松滋市文化馆干部,松滋市老城中学教师,松滋市老城城北中学教师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨星 | 43 | 男 | 硕士研究生 | 2019.11.01 | 2021.01.21 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨星:男,1981年出生,中共党员,硕士,高级经济师。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理。曾任天津泰达投资控股有限公司、天津泰达集团有限公司职员,天津泰达股份有限公司副总经理。
|