姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔亮 | 69 | 男 | 硕士研究生 | 2011.06.09 | 2012.12.04 | 常务副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
崔亮先生:中共党员。(一)教育背景:研究生学历、高级工程师。(二)工作简历历任开发区建设公司工程部施工管理、开发区修建服务公司副经理,开发区热电公司工程部部长、办公室主任,泰达热电公司副经理,国华能源发展(天津)有限公司总经理,天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司常务副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张景喆 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2013.09.09 | 2018.10.23 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张景喆:男,中共党员,工程硕士。历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长,天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、国华能源发展(天津)有限公司董事长、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张绍宇 | 47 | 男 | 本科 | 2017.06.29 | 2017.12.21 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张绍宇:男,中共党员,本科学历经济学学士。历任天津教育出版社营销部业务员,营销部主任,天津出版传媒集团有限公司教材研发与市场推广部副部长,现任天津滨海能源发展股份有限公司副总理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭立村 | 65 | 男 | -- | 2000.09.19 | 2004.01.16 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
井家明 | 70 | 男 | 本科 | 2003.07.01 | 2004.01.16 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
井家明,男,1954年4月出生,汉族,大本学历,高级政工师。历任天津油漆总厂团委干事、副书记、书记、党办主任、组织部长,天津灯塔涂为股份有限公司党办主任、组织部长,现任天津灯塔涂料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
|