姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张书杰 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2007.10.16 | 2010.12.27 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张书杰,男,1967年9月出生,研究生学历,硕士学位,高级律师。工作经历:1989年——1992年长春市南关区司法局律师事务所任律师1992年——1997年长春市司法局律师事务所任律师1997年——现在在吉林省证券公司、东北证券有限责任公司先后担任律师、资产保全部总经理、法律事务部总经理职务
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
来忠信 | 61 | 男 | 本科 | 2010.12.27 | 2014.01.20 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
来忠信先生:1963年11月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任长春邮电学院教师;东北证券有限责任公司技术信息部总经理、深圳百花四路证券营业部总经理、长春西安大路证券营业部总经理。现任东北证券股份有限公司总裁助理兼营销交易管理总部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梁化军 | 51 | 男 | 博士研究生 | 2010.12.27 | 2014.01.20 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
梁化军:男,1973年4月出生,中共党员,博士研究生,中国证券业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限责任公司投资银行部项目经理;东北证券有限责任公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理;东北证券股份有限公司投资银行部副总经理;北京分公司常务副总经理;东北证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、党委委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁大力 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2011.10.31 | 2014.01.20 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
丁大力先生:1972年7月出生,中共党员,硕士。曾任公司资金运营部总经理、清算托管部总经理。现任公司融资融券部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
綦韬 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2014.01.20 | 2016.03.16 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
綦韬先生:1971年3月出生,研究生学历,高级经济师。曾任吉林省国际信托投资公司董事会秘书;新华证券有限责任公司长春东风大街营业部总经理;东北证券有限责任公司北京朝外大街营业部总经理;东北证券股份有限公司人力资源部、长春解放大路营业部总经理;现任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理。
|