姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张虎 | 56 | 男 | 本科 | 2008.05.20 | 2009.11.17 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张虎先生,1968年3月出生,大学本科学历,高级经济师,公司总经理助理。1990年进入攀钢集团,历任攀钢设计院冶炼室助理工程师、销售处热板科副科长、科长,攀钢集团成都无缝钢管公司销售部副部长、部长,攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理、党总支书记等职。张先生长期从事产品营销和管理工作,在企业管理、产品营销等方面具有丰富的专业知识和管理经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张开坚 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.10 | 2009.11.17 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张开坚,1959年2月出生,大学,工商管理硕士,教授级高级工程师,现任攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司董事长、攀钢集团研究院有限公司董事、总经理。张先生1982年2月参加工作,历任攀研院钢种室助理工程师,攀研院金材室工程师,攀钢钢研院材料品种研究所所长助理,攀钢(集团)公司钢研院材料品种研究所所长助理,攀钢(集团)公司钢研院院长助理,攀钢(集团)公司钢研院副院长,攀枝花钢铁研究院、攀钢有限公司钢铁研究院院长,攀枝花钢铁研究院、攀钢有限公司钢铁研究院院长,攀钢集团成都科技有限责任公司董事、总经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王长民 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2016.07.15 | 2020.04.23 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王长民:男,1964年12月出生,高级工程师,研究生学历,中共党员。现任本公司副总经理,攀钢集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事(法定代表人)、总经理、兼任锦州钛业副董事长。曾任攀钢集团金山耐材有限责任公司副总经理、总经理,攀钢集团冶金材料有限责任公司副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜斯宏 | 55 | 男 | EMBA | 2016.12.29 | 2020.09.25 | 副总经理、总经理(代) | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杜斯宏:男,1969年9月出生,EMBA,高级工程师,中共党员。现任攀钢集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理,攀枝花市国钛科技有限公司董事长。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂党委书记、厂长、纪委书记,攀钢集团西昌钢钒有限公司副总经理,西昌盘江煤焦化有限公司董事、总经理,攀钢集团钒业有限公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委筹建组组长,本公司副总经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
秦明 | 63 | 男 | 本科 | 2017.09.04 | 2020.09.26 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
秦明:男,1961年9月出生,高级工程师,大学学历,中共党员。现任本公司副总经理、攀港有限公司董事、攀欧有限公司董事长。曾任攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助理兼钒钛贸易部部长、副总经理,北京攀承钒业贸易有限公司总经理,上海攀钢钒钛资源发展有限公司执行董事(法定代表人)、总经理、党总支书记,攀钢集团钒业有限公司副总经理。
|