姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵宝骏 | 64 | 男 | 本科 | 2014.02.08 | 2014.12.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵宝骏:男,1960年1月生,本科学历。现任天津市水务局引滦入港工程管理处(公司本次重组完成后的控股股东)副处长,兼任天津市滨海水业集团有限公司监事。曾任天津市水利局引滦入港工程管理处东嘴泵站副站长、站长、工管科科长、水调科科长,天津市滨海水业集团股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邢立斌 | 45 | 男 | 本科 | 2014.11.18 | 2017.02.08 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邢立斌:男,1979年7月出生,会计学专业,本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事,天津市水利经济管理办公室主任。曾任天津市水利经济管理办公室副主任(主持工作),渤海水业股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于卫 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2004.12.23 | 2008.02.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
于卫,37岁,中共党员,研究生学历,中国注册会计师。曾任荆州地区毛巾厂,财务部副经理。1999年12起任四环生物产业集团有限公司财务部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高凌峰 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2001.03.31 | 2004.09.16 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-03-18连任。高凌峰先生:36岁,硕士。曾任解放军305医院主管医师、四环生物医药投资有限公司总经理助理、四环药业股份有限公司生产基地总监助理。2001年4月起担任本公司监事,现同时担任本公司企业管理发展部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴志强 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2004.03.18 | 2004.11.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴志强先生:32岁,MBA。曾任汉商集团股证部副部长,游子乡大酒店总经理。现任四环生物产业集团有限公司投资发展部经理。
|