姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李作海 | 60 | 男 | 本科 | 2003.06.19 | 2006.06.16 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李作海,男,39岁,大学本科,高级工程师,1987年参加工作。曾任大化集团有限责任公司质量监管中心主任,质量管理部副部长,质量技术监管部副部长,现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
权国顺 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2004.10.18 | 2006.06.16 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
权国顺,男,47岁,大专文化程度,经济师,1980年参加工作,曾任公司供应部部长、大化集团销售部副部长、公司副经理,销售总公司由大化集团有限责任公司划转到股份公司前任销售总公司副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田松 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2015.12.18 | 2020.06.15 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田松,男,1963年8月出生,大专学历,曾任职大化集团化肥厂财务科、大化集团财务部资金科,曾任大化集团乙炔气厂财务科长,大化集团热电厂财务科长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜生国 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 1999.08.11 | 2015.12.18 | 财务总监 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姜生国:男,1959年12月出生,研究生文化程度,会计师,1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周魏 | 56 | 男 | 本科 | 2003.06.19 | 2020.06.09 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周魏,男,1968年6月出生,大学本科,高级政工师,1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长.
|