姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈乾忠 | 75 | 男 | 大专及其他 | 1998.04.18 | 2001.10.22 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孟宪令 | 70 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2002.06.01 | 董事、副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭忠 | 74 | 男 | 本科 | 2000.06.16 | 2003.01.24 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田中元 | -- | 男 | -- | 1999.05.11 | 2003.01.24 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
许长乙 | 67 | 男 | 本科 | 2000.06.16 | 2003.01.24 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||