姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋华君 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2011.03.01 | 2013.07.31 | 常务副总经理、董秘(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
蒋华君:男,汉族。1963年7月出生,中共党员,硕士。远东控股集团有限公司董事、党委副书记,公司第八届董事会副董事长、首席执行官、代首席财务官,无锡市第十三届、十四届政协委员,中国能源学会副会长,中国机械工业企业管理协会常务理事,中国电机工程学会理事,中国电器工业协会电线电缆分会副理事长,江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张春兰 | 56 | 女 | 大专及其他 | 2008.03.30 | 2008.10.12 | 常务副总经理、副总经理、总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张春兰:女,汉族。1968年1月出生,中共党员,大专,主管医药师。曾任江苏省宜兴市医药公司天健大厦业务经理,宜兴市医药公司宜城公司经理,宜兴市医药公司保健品公司经理,宜兴市医药公司天健医药连锁公司副总经理,青海省医药有限责任公司总经理,本公司副总经理、常务副总经理,现任本公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈亚洲 | 59 | 男 | -- | 2002.11.01 | 2004.03.27 | 常务副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王宁 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2007.07.08 | 2009.05.26 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王宁,男,汉族。1957年10月出生,硕士,执业中药师,高级工程师。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理,上海华源制药股份有限公司副总经理,现任江苏华源药业有限公司执行总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈红 | 54 | 女 | 硕士研究生 | 2008.08.16 | 2009.10.30 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈红,女汉族。1970年4月出生,经济学硕士,审计师。曾任YORK国际(北亚)有限公司销售经理,天士力集团金士力佳友有限公司区域总经理。
|