姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱鹏 | 48 | 男 | 博士研究生 | 2012.12.13 | 2014.04.16 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱鹏:男,1976年1月出生,汉族,中共党员,毕业于山东大学管理学院管理科学专业,博士研究生。1998年7月参加工作。1998年7月至2011年9月,先后在大众报业集团经营管理办公室、投资管理中心、财务中心工作。2011年10月至今任华鲁控股集团有限公司财务部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张超 | 55 | 男 | 本科 | 2006.05.12 | 2009.04.23 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张超,男,汉族,山东泗水人,大学本科学历,山东经济学院审计学专业毕业,会计师。中共党员。1995年7月参加工作,历任山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂会计员,山东鲁抗医药集团有限公司财务公司财务管理科主管会计,山东鲁抗医药集团有限公司监察保安部审计室主任。现任山东鲁抗医药集团有限公司审计部副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于国友 | -- | 男 | -- | 1999.12.16 | 2000.01.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戴惠萍 | 75 | 女 | -- | 1997.02.22 | 2000.01.01 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡建 | 68 | 男 | -- | 1997.02.22 | 2000.01.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||