姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孟小霞 | 58 | 女 | 本科 | 2013.01.09 | 2014.03.21 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孟小霞:女,1966年出生,本科学历。曾任中国春天百货集团有限公司东南区总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
薛建 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2014.04.17 | 2016.04.12 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
薛建:大专学历,历任上海虹桥友谊商城董事、副总经理;上海置地广场总经理;上海友谊欧洲商城总经理;大洋百货福州区域总店长;大洋百货集团招商总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王黎民 | 56 | 男 | 博士研究生 | 2017.05.04 | 2018.06.26 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王黎民:男,1968年出生,毕业于加拿大约克大学舒立克商学院(MBA学位)。曾任安博(PROLOGIS)中国高级副总裁、华北区总经理。现担任公司子公司福建东百睿信资产管理有限公司、东百瑞兴资本管理有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁幸福 | 50 | 男 | EMBA | 2017.05.04 | 2021.09.30 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
袁幸福:男,1974年出生,EMBA,历任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理,银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。现任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑祥武 | 66 | 男 | 大专及其他 | 2002.07.02 | 2005.06.28 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
郑祥武先生,现年44岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任:东百集团办公室主任、商品部经理、总裁协理,现任:福建东百集团副总裁。
|