姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
穆英 | 63 | 女 | EMBA | 2013.05.28 | 2014.05.30 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
穆英:女,1961年12月出生,高级会计师,北京大学光华管理学院EMBA。曾任邮电部财务司副处长、中国邮电电信总局财务部副处长、中国电信集团公司财务部、计划财务部处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙大为 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2014.05.30 | 2016.02.19 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙大为:男,1963年5月出生,中共党员,管理工程博士研究生。曾任中国邮电电信总局多媒体通信处临时负责人、多媒体通信处副处长、资金资产处副处长,中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处长,计划财务部副经理兼投资处处长,财务部副总经理,中国电信陕西公司副总经理、党组成员兼总会计师(财务总监),中国电信集团公司财务部副总经理。现任中国电信集团公司资本运营部筹备组负责人兼财务部副总经理,号百控股股份有限公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周响华 | 50 | 女 | 硕士研究生 | 2016.02.18 | 2020.06.29 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周响华:女,1974年7月出生,中共党员,高级会计师,中央财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐富馨 | 68 | 女 | 本科 | 2000.07.01 | 2002.06.28 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董建良 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2006.12.14 | 2008.05.22 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
董建良,男,1957年5月出生,汉族,中共党员,大学专科,高级会计师。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理。1974.04-1977.03陕西省商州市陈原乡插队1977.03-1985.07陕西省长途电信线务局财务科通信工程会计1985.07-1992.07陕西省邮电管理局计财处财务主管1992.07-1995.01陕西省邮电管理局机关综合服务公司经理(副处级)1995.01-1999.01陕西省邮电管理局经营财务处副处长1999.01-2000.06陕西省邮电管理局市场经营部副主任、主任2000.07-2002.08陕西省电信公司市场经营部主任2002.08-2002.10中国网通集团西北通信公司筹备组副组长2002.10-2004.07中国网通集团西北通信股份有限公司党组成员、副总经理2004.07-2006.06中国卫星通信集团公司广东分公司总经理2006.06-至今中国卫星通信集团公司计划财务部总经理
|