姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘佳杰 | 51 | 女 | 本科 | 2011.01.27 | 2021.09.13 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘佳杰:女,1973年8月出生,大学学历,工学学士学位,工程师职称,建造师执业资格。公司第五届、第六届、第七届监事会股东监事。1994年8月至1995年8月在北京市顺义建筑企业集团公司预算科从事预算工作;1995年8月至2005年在北京义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作;2006年至今任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长。顺义区第二届人大代表,第三届、第四届政协委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹丽亮 | 61 | 男 | 本科 | 2003.09.27 | 2003.12.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曹丽亮先生,男,1963年5月20日出生,汉族,本科学历,1981年10月-1995年6月在北京真空仪表厂任会计,1995年6月-1997年3月任北京鹏润房地产公司财务部会计,1997年4月-2000年10月任北京鹏润投资公司财务部财务经理,2000年10月至今任北京鹏润投资公司财务中心副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭文庆 | 53 | 男 | 大专及其他 | 2002.12.19 | 2003.12.31 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
郭文庆先生:31岁,大专学历,注册税务师、会计师、经济师,曾于1993年-1994年在恒通集团-深圳龙发房地产公司担任财务部经理,于1994年-1999年在北京中洋创业投资发展总公司,曾担任财务部经理、总经理助理职位。1999年-2002年5月在北京北邮星际通信科技有限公司担任财务总监,2002年6月至今任北京国美电器有限公司总部财务中心副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄秀虹 | 50 | 女 | -- | 2002.12.19 | 2003.12.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄秀虹女士,28岁,于1992年—1996年在国美电器总公司工作,1996年—1999在北京新恒基物业管理有限公司任职,1999年至今一直在北京国美电器有限公司工作,现担任北京国美电器有限公司北京分部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨桂莲 | 66 | 女 | 大专及其他 | 2002.04.08 | 2002.12.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
1976年参加工作,1980年在宁城县磷肥厂财务科工作,1995年至今任宁城力马保健酒厂厂长,1998年5月至2002年3月,任宁城老窖生物科技股份有限公司董事会董事。
|