姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李萱 | 65 | 女 | 硕士研究生 | 2015.06.08 | 2016.07.18 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李萱女士:1959年生,政治经济学研究生,曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
解庆丰 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2015.06.08 | 2016.07.18 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
解庆丰先生:1965年生,经济学硕士,曾先后在大连市经济委员会、南方证券有限公司、安信证券股份有限公司任职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
向晖 | 58 | 男 | 本科 | 2015.06.08 | 2016.07.18 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
向晖先生:1966年生,大学本科学历,曾先后在甘肃省审计厅、审计署兰州特派员办事处、南方证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司任职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田晔 | 46 | 女 | 博士研究生 | 2016.07.18 | 2017.11.24 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田晔女士:1978年出生,博士研究生,现任安信证券股份有限公司董事会办公室执行总经理。曾任广东证券研究中心研究员,安信证券股份有限公司董事会办公室主任助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵敏 | 53 | 男 | 本科 | 2016.07.18 | 2018.12.04 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵敏先生:1971年出生,大学本科,现任安信证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任中天银会计师事务所注册会计师、中国证监会四川证监局主任科员、中国证监会深圳专员办副处长,安信证券股份有限公司合规法务部总经理。
|