姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于清波 | 86 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2003.04.23 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王作然 | 73 | 男 | 本科 | 2006.05.24 | 2012.05.11 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王作然:中国石化监事,中国石油化工集团公司党组纪检组组长。王先生一九九四年九月山东经济管理干部学院经济管理专业毕业,教授级高级经济师,具有丰富的石油行业管理经验。自一九九四年十月至二零零零年二月,任胜利石油管理局副局长及党委书记;自二零零零年二月至二零零一年七月,任中国石油化工集团公司总经理助理;自二零零一年七月起任中国石油化工集团公司党组纪检组组长。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张佑才 | 82 | 男 | 本科 | 2006.05.24 | 2012.05.11 | 监事会副主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张佑才:中国石化独立非执行董事。张先生一九六五年八月南京工业大学无机化工专业毕业,教授,长期从事企业管理、财政管理、政府部门工作,具有丰富的工业、经济、财政、会计管理工作经验。自一九六八年一月至一九八零年八月,先后任南通化肥厂技术员、副厂长、党委副书记、厂长;一九八零年八月至一九八二年一月,任南通地区工业局副局长、党组成员;一九八二年一月至一九八三年二月,任南通地区计委副主任;一九八三年二月至一九八九年十一月,先后任南通市副市长、副书记、市长;自一九八九年十二月至二零零二年七月,任财政部副部长、党组成员(期间于一九九四年五月至一九九八年三月兼任国家国有资产管理局局长);自二零零二年十一月起任中国总会计师协会会长;自二零零三年三月起任第十届全国人大常委、财政经济委员会副主任委员。张先生在二零零三年四月当选为中国石化第二届董事会独立非执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
耿礼民 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2009.05.22 | 2015.05.27 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
耿礼民:耿先生是高级政工师,大专文化。2000年2月起任中国石化监察部副主任、中国石油化工集团公司监察局副局长;2007年1月起任中国石化化工销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2008年8月起任中国石化监察部主任、中国石油化工集团公司党组纪检组副组长、监察局局长。2009年5月起任中国石化监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李新建 | 70 | 男 | 本科 | 2012.05.11 | 2015.05.27 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李新建:李先生是高级政工师,大学文化。2001年2月起任中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任、助理巡视员;2004年6月起任中央办公厅机关党委副书记兼中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任;2006年1月起兼任中央办公厅人事局副局长;2008年3月起任中国石油化工集团公司办公厅副主任、中国石化总裁办公室副主任(正职待遇)。
|