姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐兰 | 63 | 女 | 大专及其他 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 监事会召集人、监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
徐兰:女,1961年8月生,大专学历,政工师。历任云南省盐业总公司党委办公室副主任兼工会副主席、主任,党办主任兼团委书记;云南盐化股份有限公司党委工作部主任,一平浪盐矿党总支书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何娟娟 | 45 | 女 | 硕士研究生 | 2019.04.26 | 2021.04.09 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
何娟娟:女,1979年9月生,工商管理硕士,高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管;云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管;云南四方云电投能源有限公司总会计师;云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监;云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理、集团公司监事会主席,现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹立 | 55 | 女 | 硕士研究生 | 2006.08.08 | 2015.11.20 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曹立,女,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理专业。1988年12月-1993年10月,在昆明樱花宾馆有限公司昆明中心假日酒店任职工;2000年1月-2005年6月,在亚太中汇会计师事务所任职工;2005年6月-2017年3月,在云南省投历任职工、副部长、部长、风险管控总监、工会经费审查委员会主任、职工监事,其中2018年2月-2018年9月挂职云南石化燃气有限公司任常务副总经理;2019年7月至今,在云南省投任风险管控部部长、风险管控总监、工会经费审查委员会主任、监事会主席。2013年1月至今,在云南北方奥雷德光电科技股份有限公司任监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
欧阳钊 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2006.08.08 | 2011.10.12 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
欧阳钊:男,1950年5月生,大专学历,工程师,历任昆明平板玻璃厂副科长,云南建材集团公司副总经理,现任云南省国有资产经营有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李杰 | 55 | 男 | 本科 | 2007.04.25 | 2015.11.20 | 监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
李杰:男,1969年11月出生,本科学历,助理会计师。历任云南红磷化工有限责任公司财务处处长;云南天马物流有限公司财务总监。现任云天化集团有限责任公司监审部副部长,本公司监事。
|