姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万友思 | 75 | 男 | 本科 | 2007.12.18 | 2009.07.23 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
万友思先生,长江证券有限责任公司职工监事,监事会召集人。58岁,中共党员,大学学历,现任长江证券有限责任公司党委副书记、工会主席、稽核监察部总经理。曾在部队任排长、政治指导员、政治部副主任;历任原湖北证券公司人事部经理、总裁助理兼总裁办总经理、上海总部总经理。2001年1月起任长江证券有限责任公司稽核监察部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田丹 | 66 | 男 | EMBA | 2010.12.11 | 2013.12.23 | 监事长、监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田丹先生:1958年出生,中共党员,硕士研究生,EMBA。现任长江证券股份有限公司监事长,兼任长信基金管理有限责任公司董事、长江证券产业金融(湖北)有限公司董事长;曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理,湖北证券有限公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人、总裁,长江证券股份有限公司职工监事、纪委书记,长信基金管理有限责任公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王凤岭 | 68 | 男 | 大专及其他 | 2006.06.06 | 2007.08.03 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王凤岭,大专文化,中共党员,工程师,1956年2月生,1974年3月参加工作,历任:河北辛集下乡知青,石家庄炼油厂车间工人、副主任,南开大学学员,石家庄炼油厂车间主任,三达公司党总支书记兼副经理,实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理,石家庄炼油化工股份有限公司董事,现任石家庄炼油厂副厂长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万励 | 48 | 女 | 硕士研究生 | 2018.08.02 | 2018.12.10 | 监事会召集人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
万励女士:1976年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部总经理,兼任长江期货股份有限公司监事会主席;曾任长江证券有限责任公司武汉沿港路营业部交易柜员、客户经理、交易部负责人、经纪业务总部统计分析岗,长江证券股份有限公司营运管理总部业务支持部主管、融资融券部主管、信用业务部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱贤中 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2007.08.03 | 2010.12.11 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
朱贤中先生:中国国籍,工商管理硕士,注册会计师、高级会计师,中共党员。最近五年历任中粮集团下属中国土产畜产进出口总公司财务部副总经理、木材事业部副总经理。
|