姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭友乾 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2013.06.28 | 2018.09.28 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郭友乾先生:1963年7月出生,研究生。现任攀钢集团钒业有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。历任攀枝花钢铁公司机关团委副书记;攀钢(集团)公司组织部支部科副科长、科长、副处级组织员;新钢钒公司纪委副书记、监察部部长、热电厂工会主席、能源动力中心工会主席;攀钢钒公司纪委副书记、监察部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨秀亮 | 55 | 男 | EMBA | 2017.09.04 | 2020.01.22 | 总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨秀亮:男,1969年12月出生,EMBA,高级工程师,现任本公司董事、总经理,攀枝花东方钛业有限公司董事长,攀港有限公司董事长,攀枝花市钒钛产业协会会长、攀枝花钒钛交易中心有限公司董事。历任新钢钒公司技术质量部副部长兼顾客服务中心主任、新钢钒公司攀宏钒制品厂副厂长,攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党委书记、纪委书记、副部长兼顾客服务中心主任、科技创新部部长,攀钢集团有限公司科技管理部部长、经济运行部部长、规划发展部部长兼钒钛产业办主任等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢琪春 | 57 | 男 | 本科 | 2014.09.25 | 2016.07.15 | 常务副总经理、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谢琪春:男,1967年8月出生,大学学历。现任本公司副总经理、攀钢集团矿业有限公司董事、总经理,新白马公司经理。历任攀矿公司选矿厂破碎车间生产段副段长;攀钢集团矿业公司选矿厂破碎车间生产段副段长、车间副主任、副总工、总工、副厂长;攀钢集团矿业有限公司副总工、总工程师、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈亚平 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2006.10.16 | 2009.11.17 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈亚平先生,1962年6月出生,硕士研究生,教授级高级工程师,本公司轨梁厂厂长。陈先生1983年进入攀钢集团,历任轨梁厂技质科副科长、轨梁厂厂长助理、总工程师、副厂长等职。陈先生长期从事技术和管理工作,在企业管理、轧钢生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘军 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2008.03.10 | 2009.11.17 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘军:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年4月,中国共产党党员,博士研究生学历,高级工程师。1984年7月至1992年12月在攀钢集团炼铁厂工程科担任科员;1992年12月至1995年1月在钢城企业总公司高温元件厂担任设备科科长、副厂长;1995年1月至2002年6月在钢城企业总公司计控公司担任副总经理、总经理;2002年6月至2008年3月在攀钢集团机制分公司担任副总经理、总经理;2008年3月至2009年12月在攀枝花新钢钒股份有限公司副总经理;2009年12月至2011年12月在攀钢集团信息工程技术有限公司担任董事长、总经理;2011年12月至2014年4月在攀钢集团工程技术有限公司担任总经理;2014年4月至今在攀枝花钢城集团有限公司担任董事兼总经理。2014年9月至今在攀枝花康和敏盛服务有限公司担任董事长;2014年10月至今在四川阳城实业有限公司、攀枝花阳城金海旅游投资有限公司、攀枝花普隆达置地开发有限公司担任董事长;2014年11月至今在攀枝花钢城集团欣西冶商贸有限公司担任董事长;2014年12月至今在攀枝花阳城金海房地产开发有限公司担任董事长。
|