姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
方革 | 55 | 男 | 大专及其他 | 2015.05.21 | 2018.05.11 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
方革:男,1969年1月出生,大专文化,1988年参加工作,曾任公司销售部纯碱部驻沈阳办事处销售业务员、驻沈阳办事处主任、驻辽宁办事处主任、驻东北地区办事处主任,2009年9月至今任公司供销分公司纯碱部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒲照坤 | 63 | 男 | 大专及其他 | 2015.05.21 | 2018.05.11 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
蒲照坤:男,1961年11月出生,大专文化,高级政工师,1981年9月参加工作,曾任公司重碱车间工人、安全员,公司净化车间副主任、主任,公司洗盐工序轮班主任、安全技术部部长、计调部部长,2014年4月至今任公司人力资源部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
肖正吉 | 72 | 男 | 大专及其他 | 1997.10.18 | 2012.05.17 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
肖正吉:男,1952年11月出生,大学专科文化程度,高级工程师,1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任,现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜树林 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2004.10.18 | 2012.05.17 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姜树林:男,1950年4月出生,大专文化程度,政工师,1971年参加工作,曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任公司第一届董事会董事,现任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李建涛 | 60 | 男 | 本科 | 2003.06.19 | 2012.05.17 | 副总经理、总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李建涛:男,1964年12月出生,大学本科,高级工程师,1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书,现任本公司总工程师。
|