姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金光日 | 70 | 男 | 本科 | 2003.01.24 | 2008.08.15 | 董事、董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
金光日:董事候选人55岁.大学学历高级经济师.2004.1至今任东北证券有限责任公司副监事长;2001年10月起任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
佟毅 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2003.01.25 | 2006.06.30 | 董事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
佟毅:男,1963年生,理学博士,正高级工程师,曾获中国专利金奖1项、省部级科技进步奖项11项,2011年获国务院政府特殊津贴、中华全国总工会全国五一劳动奖章,2013年当选第十二届全国人大代表,2014年获评吉林省特等劳动模范,2015年被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号,2021年当选为中国淀粉工业协会理事长,2017年当选为国家粮食安全政策专家咨询委员会委员,2018年当选第八届中国粮油学会副理事长,2018年当选首批全国粮食行业领军人才。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长,黑龙江华润酒精有限公司副总经理,中粮集团生物化工事业部总经理,中国粮油控股有限公司副总经理,中粮吉林管理中心总经理、中粮集团中粮生化专业化公司总经理,中粮生物科技股份有限公司第六届董事会董事。现任中粮集团总工程师、安全总监,中粮生物科技股份有限公司董事长、党委书记,玉米深加工国家工程研究中心主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于洪义 | 67 | 男 | -- | 1999.05.11 | 2006.06.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
安奎 | -- | 男 | -- | 1998.04.18 | 2001.06.07 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘峰 | -- | 男 | -- | 1999.05.11 | 2001.06.07 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||