姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈金龙 | 51 | 男 | 本科 | 2013.07.31 | 2019.08.09 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈金龙先生,董事,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任远东电缆有限公司开发服务处处长助理,产品调配处处长助理、副处长,市场营销总监,市场营销总部部长助理、总经理助理、副总经理,智慧能源资深总监兼远东电缆副总经理,现任智慧能源(600869.SH)第七届监事会监事,智慧能源高级顾问,北京水木源华电器股份有限公司董事,北京晶众智慧交通科技股份有限公司董事,上海艾能电力工程有限公司监事,中国对外贸易促进委员会副理事长。2016年3月起,任公司董事
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李汝平 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.01 | 2009.12.18 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李汝平:男,汉族。1955年2月出生,中共党员,大专,高级政工师。曾任青海省医药公司科长、党支部书记、主任,青海三普药业股份有限公司总经理助理、办公室主任,监事长,现任本公司党委书记、工会主席,第三届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王鸿 | 58 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.01 | 2010.04.30 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王鸿:男,汉族。1966年9月出生,中共党员,大专。现任本公司商业结算部副经理,第三届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王瑷军 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2001.05.19 | 2002.08.13 | 总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李良学 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.01 | 2006.04.23 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李良学,男,汉族。1965年10月出生,医学硕士。曾任北京波姆医用设备公司地区总经理,北京双鹤药业有限公司地区销售经理,北京双鹤高科天然药物有限公司总经理,北京中大天意药业公司总经理,现任本公司代总经理。
|