姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱育南 | 73 | 男 | 本科 | 2000.06.29 | 2002.10.30 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
傅文斌 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2003.10.04 | 2004.06.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-10-04:第三届连任,傅文斌,男,51岁,大专学历。曾任四川工业学院教务科长,四川省经协公司投资部经理。现任西藏圣地股份有限公司监事、成都分公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘建云 | 58 | 男 | 本科 | 2008.04.23 | 2013.06.26 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘建云:男,汉族,大学本科。曾任北京东风制药厂厂长秘书、销售科副科长、广州新境界广告有限公司企划总监、广州九鼎广告有限公司董事总经理、广州天人企业有限公司广告部经理、华东大区销售总监、北京光线传媒有限公司广州分公司总经理、市场总经理、华奥星空信息技术有限公司媒体事业部总经理、维亚康母(亚洲)有限公司MTV中国区副总经理、西藏国风广告有限公司互动事业部总经理。现任西藏旅游股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张勇 | 56 | 男 | -- | 2011.06.09 | 2013.06.26 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张勇:男,1968年5月出生。1997年至2001年任金鹏信达有限责任公司执行董事、副总经理;2001年至2003年任北京联合科源科贸有限公司董事长、总经理;2003年至2007年任国风集团有限公司副总经理;2007年至今任西藏旅游股份公司董事长助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
白静正 | 47 | 男 | -- | 2011.06.09 | 2013.06.26 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
白静正:男,1977年2月出生。2001年至2009年任北京国风广告有限公司运营总监;2009年至今任西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理。
|