姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周志强 | 76 | 男 | 大专及其他 | 2003.08.20 | 2006.11.16 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
周志强先生简历:男,1948年3月出生,大专,经济师,历任上海石油化工总厂、上海石油化工股份有限公司调研室主管、副处级秘书、上海兰生(集团)有限公司调研室主任、上实置业集团(上海)有限公司工会副主席、办公室主任,现任上海实业发展股份有限公司行政管理部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
柴会民 | 68 | 男 | 本科 | 2012.04.26 | 2016.03.30 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
柴会民:男,1956年出生,复旦大学分校语言文学专业本科学历文学士学位,中共党员。曾任上海上实城市发展投资有限公司副总裁,现任大理上实城市发展有限公司董事长、泉州市上实投资发展有限公司董事长、上实发展(青岛)投资开发有限公司董事长、上海上实锦绣花城置业有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王江江 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2012.04.26 | 2018.06.30 | 副总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王江江:男,1973年出生,硕士研究生学历,经济师。1997年至2002年,担任上海石化涤纶事业部教培中心副主任;2002年至2005年,担任中国华源集团人力资源部劳资处处长;2005年至2008年,担任上实医药投资股份有限公司人力资源部总经理、办公室总经理;2008年至2012年,担任上海实业(集团)有限公司人力资源部总经理、组织部副部长;2012年至2018年,担任上海实业发展股份有限公司副总裁、党委委员及下属多家公司董事长、总经理;2018年至2019年,担任仁恒物业服务管理(中国)有限公司总裁;2019年9月至2020年3月,担任华润物业科技服务有限公司副总经理(分管华东区域)、上海中心城市总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曲滋海 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2006.01.09 | 2006.11.16 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曲滋海先生简历:。男,1968年出生,硕士研究生,历任上海实业财务有限公司董事、副总经理、申银万国(香港)有限公司董事、北京天相投资顾问有限公司董事、上海宝鼎实业投资有限公司董事、龙科基金管理有限公司董事、上海实业资产经营有限公司董事、上海经贸网络科技有限公司副总经理、上海亿通国际股份有限公司董事、上海盛基创业投资管理有限公司董事、总经理、上海实业金融控股有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李纯发 | 73 | 男 | -- | 1999.11.13 | 2003.02.26 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||