姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹丽 | 69 | 女 | 本科 | 2000.07.01 | 2002.06.28 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋丽梅 | -- | 女 | -- | 1999.12.31 | 2002.06.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
苗建华 | 72 | 男 | 硕士研究生 | 2012.07.12 | 2013.05.28 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
苗建华:男,1952年出生,中共党员,澳大利亚国立大学管理学硕士学位,高级经济师。曾先后担任原邮电部及信息产业部监察局局长,中国网络通信集团公司及中国网通集团(香港)有限公司人力资源部总经理,中国网络通信集团公司总经理助理,中国网通集团(香港)有限公司执行董事兼联席公司秘书,中国联合通信有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席,中国联通股份有限公司执行董事,中国联合通信股份有限公司监事会主席职务。现任中国电信集团公司党组成员、纪检组组长中国电信股份有限公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李宏 | 62 | 男 | -- | 2007.12.27 | 2010.12.13 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李宏男,1962年11月出生,高级会计师。曾任邮电部规划所科员、财务司基建事业处副主任科员、主任科员,中国华信邮电开发中心业务部经理,亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理,中国卫星通信集团公司计划财务部主管。现任中国卫星通信集团公司财务部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
段炯 | 54 | 男 | EMBA | 2010.12.30 | 2012.07.12 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
段炯:男,1970年6月出生,中共党员,高级工商管理硕士(EMBA),高级经济师。曾任中国电信集团公司财务部综合与资产处副处长,实业管理部营运监控处副处长。现任中国通信服务股份有限公司财务部处长,中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事长。
|