姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赛志毅 | 55 | 男 | 博士研究生 | 2017.07.07 | 2018.08.14 | 总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赛志毅:男,1969年6月出生,管理学博士,高级经济师。现任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理;山东高速股份有限公司党委书记、董事长。曾任威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长;山东省再担保集团有限公司总经理;威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记;山东高速股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗楚良 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2006.12.26 | 2012.03.26 | 常务副总经理、董事、副总经理、监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
罗楚良:男,1962年6月出生,硕士研究生学历,高级工程师。罗楚良先生现任山东高速股份有限公司监事会主席。罗楚良先生1979年6月参加工作,先后任山东省交通厅科员、副主任科员、主任科员、副处长等职;1999年11月至2012年2月,先后任山东高速股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理;2012年2月至2015年2月,先后任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理、总经理(法定代表人);2015年2月至今,任山东高速股份有限公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马骏 | -- | 男 | -- | 2009.01.19 | 2016.09.09 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘甲荣 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2016.02.25 | 2016.12.26 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘甲荣:男,1963年11月出生,研究生学历,经济管理硕士,工程技术应用研究员。现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师,兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。曾任山东高速股份有限公司养护基建部主要负责人、经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张晓冰 | 55 | 女 | 硕士研究生 | 2015.06.05 | 2020.05.11 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张晓冰:女,1969年8月出生,农学硕士,教授级政工师,高级经济师。现任山东高速股份有限公司党委副书记。曾任公司济青高速青州管理处副处长、党总支委员;公司潍坊分公司党总支书记、工会主席;公司济南分公司党总支书记、工会主席;公司京台分公司总经理、党委委员、副书记;公司党委委员、副总经理。
|