姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何炬 | 56 | 男 | 本科 | 2003.08.27 | 2003.12.30 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何炬先生,35岁,本科学历,1990年毕业于北京大学法律系;曾于1990年8月-1992年3月在中国船舶研究院担任干部;于1992年6月—1993年8月在厦门太源房地产开发有限公司任职;从1993年9月起至今一直在北京国美电器有限公司工作,曾担任副总经理、总经理职位,现任北京国美电器有限公司B区采购中心总经理。2002年12月起,任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
申健 | 66 | 男 | 大专及其他 | 2001.03.13 | 2002.12.19 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张庆祝 | 64 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.28 | 2005.02.17 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004/05/28连任,张庆祝先生:44岁,中共党员,大专,1978年在宁城县大城子镇总校任教,宁城县大城子镇党委组织委员;1996年-2003年,先后任宁城县大明镇镇长助理、副镇长、小城子镇党委副书记;现任宁城老窖生物科技股份有限公司监事会主席、内蒙古宁城集团党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于友清 | 59 | 女 | 硕士研究生 | 2018.04.10 | 2020.05.27 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
于友清:女,1965年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。公司第七届监事会主席。曾任北京市天竺房地产开发公司开发部副经理;北京市力迈学校校董会办公室主任、执行董事、校董会董事;北京市天竺房地产开发公司总经理助理、党委委员、副经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李振杰 | -- | 男 | -- | 2001.03.13 | 2002.04.08 | 监事会副主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||