姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尹书军 | 52 | 男 | 本科 | 2015.05.08 | 2018.09.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
尹书军先生:1972年出生,大学本科,现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任中铁二十二局海南工程指挥部会计师,中铁二十二局集团振海有限公司会计师,中铁二十二局集团有限公司财务部副部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高肇德 | 62 | 男 | 本科 | 2000.07.26 | 2003.09.09 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
历任纺织部纺织科学研究院工程师、中国纺织物资(集团)总公司投资开发部干部,现任中国纺织物资(集团)总公司投资开发部副主任。中纺投资一届监事会监事。候任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢玉和 | 71 | 男 | -- | 2000.07.26 | 2003.09.09 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
历任纺织工业部人事司科员、副主任、中国纺织科学技术开发总公司办公室主任,现任中国纺织物资(集团)总公司综合部主任,候选本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王讯 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.26 | 2015.05.07 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王讯:男,大学专科,中共党员。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理,中国丝绸物资进出口公司副总经理,现任中国中丝集团投资事业部副总经理,中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴会俊 | 56 | 男 | 本科 | 2013.04.02 | 2015.05.07 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
吴会俊:男,大学本科,中共党员,经济师。历任纺织工业部(常州)印染机械试验中心财务部财务主管,上海中纺物产发展有限公司贸易部业务经理、经理、总经理助理、副总经理,现任上海中纺物产发展有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第六届监事会职工监事。
|