姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冯征 | 70 | 男 | 本科 | 2006.05.12 | 2010.02.10 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
冯征先生,现年55岁,大学本科学历,高级经济师。曾任中国工商银行商业信贷部副处长、处长,华夏证券有限公司交易部总经理,中国工商银行总行房地产信贷部副总经理,华夏证券公司临时领导小组成员,华夏证券股份有限公司副总裁。现任公司监事会主席、稽核部行政负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘好 | 65 | 男 | 本科 | 2019.03.14 | 2019.12.31 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘好先生:生于1959年12月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国政法大学法律学专业。2007年至2010年2月,任中信集团监察部主任助理;2010年3月至2014年7月,任中信集团党委巡视办副主任;2014年7月至2018年5月,任中信集团监察部副主任;2014年7月至2018年5月,任中信集团机关纪委书记;2015年10月至2018年5月,任中信集团党委巡视工作领导小组办公室主任;2018年5月至今,任中信证券股份有限公司党委委员;2008年6月至今,任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李宁 | 39 | 男 | 硕士研究生 | 2019.12.31 | 2020.06.24 | 监事会召集人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李宁:男。现任公司投资银行管理委员会高级副总裁。李先生于2011年5月加入公司,曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师,中信证券投资银行管理委员会高级经理、副总裁。李先生于2006年获山东经济学院经济学学士学位,于2008年获对外经济贸易大学经济学硕士学位。李先生于2014年取得中国注册会计师资格;于2019年获得保荐代表人资格。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
秦永忠 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.12 | 2009.04.24 | 监事会副主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
秦永忠:男,1957年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财政金融学院基本建设财务与信用专业毕业,大专学历。历任白银股份董事,中信国安有限公司董事,国安集团董事、常务副总经理。现任白银股份监事,国安集团监事会主席,中信国安信息产业股份有限公司董事,云南矿业公司董事,中信国安化工有限公司董事长,中信国安资本管理有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张锦卫 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2004.03.25 | 2006.05.12 | 副监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-07-08:第二届连任,张锦卫先生,现年52岁,大专学历,高级政工师、高级会计师。现任本公司监事、文登市制革厂厂长、文登市皮革工业总公司总经理、党委书记。曾获全国“五一”劳动奖章、山东省劳动模范等荣誉称号。张先生还担任第八届山东省政协委员、国际皮业贸易协会亚洲委员会委员、中国皮革工业协会副理事长等社会职务。张先生未在本公司领取薪酬。
|