姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李勇 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2018.05.15 | 2020.09.22 | 非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李勇:李先生是高级工程师,硕士研究生毕业。2003年4月任中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理;2005年10月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁;2009年4月任中海油田服务股份有限公司总裁;2010年9月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁;2012年7月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁、党委书记;2016年6月任中国海洋石油总公司总经理助理、中国海洋石油有限公司执行副总裁,渤海石油管理局(中国海洋石油有限公司天津分公司)局长(总经理)、党委书记;2017年3月任中国石油化工集团公司副总经理,2017年7月兼任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副董事长、总经理、党委书记,中国石化国际石油勘探开发有限公司董事长、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张少峰 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2020.09.28 | 2021.05.25 | 非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张少峰:正高级会计师,工商管理硕士。2008年12月起任中国石油天然气集团中亚天然气管道有限公司总会计师、党委委员;2017年7月起任中国石油天然气集团公司(中国石油天然气股份有限公司)财务部总经理;2017年12月起任中国石油天然气集团有限公司(中国石油天然气股份有限公司)财务部总经理;2020年7月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、总会计师。2020年9月起任中国石化董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄敏 | 80 | 女 | 本科 | 2001.07.31 | 2003.04.23 | 职工代表董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐槟 | 67 | 男 | 本科 | 2012.05.11 | 2015.05.27 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐槟:徐先生是大学文化。1999年6月起任中央纪委第六纪检监察室副主任;2000年4月起任中央纪委第三纪检监察室副主任;2004年11月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员、监察专员兼副主任;2006年11月起任中央纪委信访室主任;2011年5月起任中国石油化工集团公司党组成员、党组纪检组组长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵东 | 53 | 男 | 博士研究生 | 2017.06.28 | 2021.05.25 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵东:正高级会计师,博士研究生毕业。2002年7月起任中油国际(尼罗)有限责任公司总会计师兼财务资产部经理;2005年1月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部常务副主任;2005年4月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部经理;2008年6月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师;2009年10月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师兼中石油国际投资有限公司财务总监;2012年9月起任中国石油集团尼罗河公司副总经理;2013年8月起任中国石油集团尼罗河公司总经理;2015年11月起任中国石油天然气股份有限公司财务总监。2016年11月起任中国石化集团公司党组成员、总会计师;2020年5月起任中国石油化工集团有限公司董事、党组副书记。2017年6月起任中国石化监事会主席。
|