姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
方洁 | -- | 男 | 硕士研究生 | 2008.05.29 | 2009.08.13 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
方洁,硕士。曾任职于中国南山开发(集团)股份有限公司研究发展部,赤湾轮船运输公司常务副总经理,赤湾胜宝旺工程有限公司副总经理,现任本公司港务本部助理总经理兼人事行政部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
倪克勤 | 59 | 女 | -- | 2008.05.29 | 2020.05.22 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
倪克勤女士:1965年4月出生,1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司,历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任本公司监事。.
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑林伟 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2014.05.22 | 2020.05.22 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑林伟先生:1970年12月出生,1992年毕业于南京农业大学,获农业外贸专业学士学位,2004年毕业于上海海事大学,获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部,历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任港务本部、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司副总经理。2014年5月至今担任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁晓方 | 68 | 男 | 硕士研究生 | 2005.05.17 | 2008.05.29 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
丁晓方,男,硕士。曾任职于南山集团研究发展部,土石方公司副经理、华新南通水泥有限公司副总经理、深圳赤湾货运有限公司副总经理,深圳赤湾轮船运输有限公司副总经理。现任深圳赤湾轮船运输有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
傅育宁 | -- | 男 | -- | 2001.05.13 | 2002.05.11 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||