姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金燕玉 | 69 | 女 | 硕士研究生 | 2006.11.10 | 2007.12.23 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
金燕玉,女,1955年出生,籍贯福建省福州市,工商管理硕士,高级会计师,1972年9月参加工作,历任广东省水利水电第二工程局审计室副主任、主任、财务部长、现任广东省水利水电第二工程局副总会计师兼资产管理部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢大鹏 | 53 | 男 | 本科 | 2013.12.10 | 2018.08.14 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
卢大鹏:男,1971年1月出生,本科学历,高级工程师、注册一级建造师、注册造价师。1993年7月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事;公司控股股东广东省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、审计监督部部长。2018年8月起任公司总经理;2018年11月起任公司董事。现任公司董事、党委副书记、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
华正亭 | 58 | 男 | 本科 | 2004.12.01 | 2009.03.23 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
华正亭先生,本公司监事,职工代表监事,1966年4月出生,大学本科学历,工程师。1990年7月参加工作,历任省水电二局腾昌公司副经理、省水电二局人事部部长,纪委副书记。2001年12月起担任本公司工会主席、监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蔡信雄 | 56 | 男 | 本科 | 2011.11.10 | 2015.08.24 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
蔡信雄:男,汉族,1968年10月出生,本科学历,会计师,1991年6月参加工作,历任原广东省水利水电第二工程局会计,江西工程公司、潮州分公司财务经理,中山东河项目部财务负责人,考核分配部副主任会计师;广东水电二局股份有限公司珠海分公司财务经理,2011年11月10日起任本公司监事;现任本公司监事、审计部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张秀华 | 53 | 女 | 本科 | 2015.08.25 | 2018.10.13 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张秀华:女,1971年6月出生,本科学历,中共党员,高级工程师、水利造价工程师。1995年7月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师,公司经济发展部投标报价负责人,公司审计监督部副经理,全资子公司福鼎市福粤投资有限公司(该公司已注销)监事,全资孙公司高台粤水电能源有限公司监事。2015年8月起任公司监事,2015年8月起任公司审计监督部经理。现任公司监事、审计监督部经理,全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司、广东粤水电工程建设有限公司、广东晨洲水利投资有限公司、扎鲁特旗粤水电能源有限公司监事,控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司、弥勒市城市轨道交通有限公司监事,全资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司监事。
|