姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周克军 | 55 | 女 | 本科 | 2007.08.28 | 2021.09.29 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周克军女士:中国国籍,1969年2月出生,大学本科学历,文学学士、高级经济师,曾先后在云南省计算机软件技术开发研究中心任资料部经理、借调云南省园艺博览局展览处工作、在云南省园艺博览局(集团公司)展览处、综合处工作、云南旅游股份有限公司工作,任投资部经理、借调云南世博国际旅行社股份有限公司工作、在云南世博控股有限公司任行政总监、云南世博集团有限公司任发展部副部长、云南旅游股份有限公司任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵春华 | 53 | 男 | 本科 | 2008.10.27 | 2011.02.16 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
赵春华先生:中国国籍,1971年6月出生,大学本科学历,经济学学士,经济师。曾先后在昆明国际信托投资公司信贷投资部、证券部、租赁公司,任信贷经理、投资组组长;云南世博投资有限公司,历任投资总监、总经理助理、资本运营部经理;昆明世博园股份有限公司,任副总经理、党委委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
彭晓斌 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2009.08.26 | 2010.08.09 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
彭晓斌先生:中国国籍,1966年10月出生,硕士研究生,园林工程师、讲师。曾先后在西南林学院林业系工作,任助教(其间:参加首届讲师团到丽江实验学校任教师);就读于西南林学院植物学专业,获研究生硕士学位;在西南林学院任教,任讲师;在云南世界园艺博览园管理有限公司工作,任总经理助理;云南世博园艺有限公司,任副总经理;云南世博国际展览有限公司工作,任副总经理(主持工作);云南旅游股份有限公司工作,历任总园艺师、副总经理,兼任公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事长、昆明世博园物业服务有限公司董事长;现任云南旅游股份有限公司总园艺师,兼任公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事长、昆明世博园物业服务有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
董绍学 | 52 | 男 | 本科 | 2010.08.26 | 2015.02.12 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
董绍学先生:中国国籍,1972年8月出生,大学本科学历,曾先后在南天电子信息产业集团工作,任程序员、销售员;云南旅游股份有限公司工作,先后任票务中心副主任、计算机中心副主任、票务部经理、资产管理部经理、门禁部经理;石林风景名胜区管理局工作,任副局长兼石林县旅游局副局长;云南旅游股份有限公司工作,任副总经理;云南世博旅游景区管理有限公司总经理;现任云南旅游股份有限公司副总经理,兼云南世博旅游景区管理有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张文 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2011.12.20 | 2019.09.17 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张文先生:中国国籍,1969年9月出生,研究生学历,曾先后在昆明金龙饭店工作,历任大堂经理、前厅部副经理;昆明泰隆宏瑞酒店工作,任房务部总监;昆明新纪元大酒店工作,任培训部经理;云南世博花园酒店有限公司工作,任副总经理;昆明世博会议中心有限公司工作,任总经理、董事长;云南旅游股份有限公司工作,任副总经理,兼任公司控股子公司云南世博花园酒店有限公司总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理,兼任公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司董事长。
|