姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
白书云 | 62 | 男 | 本科 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
白书云先生:汉族,1962年12月出生,中共党员,大学文化,高级会计师。历任云南天然气化工厂审计处副处长、财务处副处长、财务处处长、副总会计师,现任云天化集团公司副总会计师兼资产财务部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
舒艺欣 | 41 | 女 | 硕士研究生 | 2018.05.08 | 2021.03.18 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
舒艺欣:女,1983年9月生,工商管理硕士,工程师。历任云南省城市建设投资有限公司办公室秘书,云南城投海埂会议中心项目建设指挥部综合办公室主任,云南省城市建设投资集团有限公司人力资源部副总经理,西山区委常委、区委副书记(挂职),云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副主任,云南省能源投资集团有限公司团委书记(兼),云南能投五网基础设施建设投资有限公司党委书记,云南能投滇中产业开发投资有限公司党委书记(兼),云南省配售电有限公司党委书记(其间:2017.03-2018.03国务院国资委挂职锻炼)。现任本公司党委书记、董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周立新 | 46 | 男 | 硕士研究生 | 2019.04.26 | 2021.03.18 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周立新:男,1978年3月生,硕士研究生。历任华中科技大学网络学院教师,新华社云南分社新闻信息中心信息分析员、智库服务部主任、新闻信息中心主任助理兼智库服务部主任、新闻信息中心副主任(副处级),云南省政府办公厅省长办公室副主任,云南省委副处级干部,省委办公厅综合调研一处副处长,云南省委正处级干部,云南省委办公厅常委办副主任,云南省能源投资集团有限公司总裁助理。现任本公司总经理、党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈军 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2015.11.20 | 2019.04.09 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
沈军:男,1975年10月生,硕士,高级会计师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处设计财务科副科长(主持工作)、综合财务科副科长、财务资产管理部主任助理兼综合财务科科长、财务资产管理部副主任、财务资产管理部副主任(主持工作)、财务资产管理部主任;云南省能源投资集团有限公司财务副总监、总裁助理;现任云南省能源投资集团有限公司财务总监、财务管理中心(资金中心)总经理,本公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丘仲宜 | 62 | 男 | 本科 | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 监事会主席 | 高级政工师 | |
个人简介
|
||||||||
丘仲宜先生,41岁,本科,高级政工师。历任茂名石油工业公司页岩油厂团委副书记,茂名石油化工公司团委副书记、书记,茂名石油化工公司物资供应公司党委书记、纪委书记、副经理,茂名石油化工公司企业管理处处长。现任中国石化茂名石油化工公司党委副书记兼纪委书记。
|