姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘韡 | 43 | 男 | 本科 | 2015.01.28 | 2015.04.27 | 董秘(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘韡:男,中国国籍,1981年生,本科,注册会计师,无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;北京宇信易诚科技有限公司财务经理;智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王科芳 | 40 | 女 | 硕士研究生 | 2015.04.27 | 2017.10.24 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王科芳:女,1984年生,毕业于中央财经大学,研究生学历。历任九富投资顾问有限公司高级执行经理、深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书,东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。2018年8月起担任本公司副总经理兼董事会秘书职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李凌霄 | 42 | 女 | 硕士研究生 | 2017.12.21 | 2021.02.18 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李凌霄女士:1982年生,中国国籍,研究生学历,法学硕士,法律职业资格。历任金杜律师事务所律师,中伦律师事务所律师,英国品诚梅森律师事务所顾问,普信恒业科技发展(北京)有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理;现任智度科技股份有限公司法务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王西林 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2006.04.20 | 2012.05.03 | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王西林:男,出生于1966年3月10日,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于郑州大学,硕士研究生学历。1995年到1998年就职于《期货日报社》;1998年至2015年2月就职于河南思达高科技股份有限公司,任该公司董事会秘书;2015年3月至今任职于公司,担任公司董事、董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘双河 | -- | 男 | EMBA | 2015.01.04 | 2015.01.28 | 董秘(代)、董事长、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘双河先生:1986年毕业于华中理工大学经济管理系;清华大学经济管理学院EMBA,获得工商管理硕士学位。2001-2003任河南思达科技发展股份有限公司副总经理;2003年以后任公司董事和总经理,2005年5月任公司董事长。
|