姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
侯卫民 | 80 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2004.05.14 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李映保 | 76 | 男 | -- | 2004.05.14 | 2006.06.13 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-05-14连任,李映保先生,55岁,任本公司热板厂党委书记。历任攀钢集团公司密地机修厂车间团支部书记、集团公司党办调研室副主任、党委组织部综合科科长、本公司热轧板厂办公室主任、党委书记等职。李先生在企业管理方面经验丰富。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尚洪德 | 63 | 男 | 硕士研究生 | 2002.04.26 | 2004.05.14 | 监事、总会计师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
尚洪德先生:1961年出生,工商管理硕士,高级会计师,现任攀钢(集团)公司党委常委,攀钢有限责任公司党委常委。尚先生1982年进入攀钢,历任攀钢公司财务处成本科副科长、科长,攀钢(集团)公司财务处成本科科长、会计处副处长,本公司副总经理,攀钢有限责任公司副总会计师,攀钢集团成都钢铁有限责任公司总会计师,攀钢(集团)公司总会计师、党委常委,攀钢有限责任公司副总经理、财务负责人、党委常委等职。尚先生在企业财务管理等方面经验丰富。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭安全 | 70 | 男 | 本科 | 2006.06.13 | 2010.09.16 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
谭安全先生,1954年出生,本科学历,高级经济师,本公司党委副书记、工会主席。谭先生1973年进入攀钢集团,历任攀钢干部处、劳动人事处干部管理科副科长、科长,攀钢劳动人事处处长助理,副处长、处长等职。谭先生在人力资源管理及企业管理方面经验丰富。最近5年的主要工作经历为:2000年9月至2004年7月攀钢(集团)公司劳动人事处处长2004年7月至今新钢钒公司党委副书记、工会主席
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑永雄 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2013.06.28 | 2018.01.13 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑永雄先生:1962年1月出生,研究生。现任攀钢集团钛业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。历任攀钢(集团)公司矿山公司办公室政研室副主任、办公室主任助理、副主任;攀钢(集团)公司钛业分公司办公室副主任、主任、钛白粉厂党委书记、纪委书记、人力资源管理部部长;攀钢集团重庆钛业有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
|