姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
殷宝华 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2020.03.27 | 2021.04.02 | 副董事长、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
殷宝华:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。毕业于西安交通大学,主修电子工程,曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师;荣获广东肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”等荣誉,现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
温学礼 | 78 | 男 | 本科 | 2009.10.28 | 2015.11.16 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
温学礼:男,1946年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无线电技术专业本科学历。1970年至1978年,任国营707厂技术员;1978年至1982年,任第四机械工业部第四技术局工程师;1982年至1986年,任中国电子工业部元器件局元件处副处长;1987年至2006年,任中国电子基础产品装备公司副总工、总工、总经理;1997年至2017年,任中国电子元件行业协会理事长;2017年10月至今,任中国电子元件行业协会名誉理事长;2020年8月至今,任公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
舒强兴 | 76 | 男 | 本科 | 2009.10.28 | 2015.11.16 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
舒强兴:男,1948年月8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历、副教授。先后担任原湖南财经学院教研室主任、湖南大学工商管理学院投资理财系负责人、湖南机械进出口股份有限公司执行董事、湖南海利化工股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王远明 | 74 | 男 | 本科 | 2009.10.28 | 2015.11.16 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王远明:男,中国国籍,出生于1950年2月生,无境外永久居留权,本科学历。1985年10月至2000年4月历任湖南财经学院讲师、副教授、教授,2000年4月至今任湖南大学教授,现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事、宇环数控机床股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
艾立宇 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2009.10.28 | 2020.03.27 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
艾立宇:男,1962年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历、经济师。益阳赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。
|