姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘劲 | 54 | 男 | 博士研究生 | 2007.09.14 | 2016.09.13 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘劲先生:现任长江商学院副院长,教授管理委员会主席,会计与金融教授,曾任教于加州大学洛杉矶分校安德森管理学院(UCLA ANDERSON SCHOOL)并获终身教授职称,1998在哥伦比亚大学经济系授课,1999年获哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School)工商管理博士学位。刘教授长期从事资本市场,财务会计和股权投资的研究,是在股权投资和证券分析领域的国际著名专家。刘教授的研究成果具有国际影响力,近十年来一直是华人社科学者中被国际文献最为广泛引用的作者之一。多个国际一级学术刊物的长期审稿人及编委。曾获长江商学院杰出研究奖,加州大学安德森管理学院杰出研究奖(Ericand "E" Juline Faculty Excellencein Research Award),以及巴克莱全球投资(BARCKLAYS GLOBAL INVESTORS)最佳论文奖。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨勇 | 56 | 男 | 本科 | 2012.02.29 | 2016.09.13 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨勇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,本科学历。1990年6月毕业于上海交通大学技术经济专业,获得学士学位。1990年7月至1998年6月任上海电影制片厂制片,1998年7月至2001年6月任上海达因信息技术有限公司财务,2001年7月至2008年6月任上海新宁会计师事务所审计经理,2008年7月至今任上海应明德会计师事务所总经理,2019年5月至今任公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金志国 | 68 | 男 | 博士研究生 | 2007.09.14 | 2016.09.13 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
金志国先生:中国国籍,无境外居留权,高级经济师,中欧国际工商学院EMBA毕业,青岛大学理学博士。曾任青岛啤酒一厂厂长助理,青岛啤酒西安有限公司总经理,青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁及副董事长、董事长,青岛啤酒集团有限公司董事长兼首席执行官。自2012年6月28日起任青岛啤酒股份有限公司首席顾问。现任公司独立董事,中国龙工控股有限公司独立非执行董事,九阳股份有限公司独立董事,惠生(南京)清洁能源股份有限公司独立董事,顾家家居股份有限公司副董事长,迈普通信技术股份有限公司董事。金志国先生为2007年CCTV中国十大经济年度人物,第十届、第十一届全国人大代表。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪建斌 | 56 | 男 | EMBA | 2007.09.14 | 2021.08.30 | 董事、副总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
汪建斌先生:中国国籍,无境外居留权,工程师,毕业于原浙江工业大学浙西分校,中欧国际工商学院EMBA。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长,永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997年加入红蜻蜓集团,任副总经理,荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。现任公司副总裁,红蜻蜓电子商务总经理;永嘉县电子商务行业协会会长;温州十大网络经济人物;国家制鞋标准化技术委员会委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄晓黎 | 51 | 女 | 硕士研究生 | 2007.09.14 | 2016.05.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄晓黎女士:中国国籍,无境外居留权,法学硕士,毕业于南开大学。2002年至2009年任北京市金杜律师事务所证券部律师、合伙人。现任公司董事,上海景林投资管理有限公司董事,景林股权投资基金创始及管理合伙人,天津亿利科能源科技发展股份有限公司董事,上海迪赛诺药业有限公司董事,上海迈外迪网络科技有限公司董事,山东韩都衣舍电子商务有限公司董事。
|