姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
范培顺 | 53 | 男 | 大专及其他 | 2018.01.10 | -- | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
范培顺:男,1971年5月出生,大专文化。1996年9月至2000年5月任郴州市委农村部综合调研科副科长;2000年5月至2001年4月任郴州市委农村部综合调研室主任科员;2001年4月至2004年3月任郴州市政府经济研究室正科级研究员;2004年3月至2009年4月任郴州市政府办党组成员、副主任;2009年4月至2011年6月任汝城县委常委、组织部长;2011年6月至2012年9月任汝城县委常委、组织部长、统战部长;2012年9月至2016年9月任资兴市委常委、市政府党组副书记、常务副市长(2012年12月当选);2016年9月至2017年11月任资兴市委副书记;2017年11月至2019年9月任郴电国际党委副书记、董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
雷运明 | 55 | 男 | 本科 | 2019.11.22 | -- | 副董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
雷运明:男,1969年8月出生,大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长;1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长;2002月年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长;2003年2至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长;2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部;2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长;2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长;2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员;2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任(2008.02任命);2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019年9月起任郴电国际党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈共荣 | 62 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.22 | -- | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈共荣:男,1962年生,湖南邵阳人,中共党员,1985年7月年毕业于原湖南财经学院财务会计专业,获经济学学士学位,毕业后留校任教。曾任中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺股份有限公司独立董事。现为湖南大学教授,管理学(会计学)博士,会计学硕士研究生导师,中国注册管理咨询师,湖南省预算会计学会理事、副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事、副会长,湖南省金融会计学会理事。现任中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、长缆科技独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈景善 | 55 | 女 | 博士研究生 | 2019.11.22 | -- | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈景善:女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于日本早稻田大学,博士学位、教授/博士生导师。2005年4月至2007年在日本早稻田大学法学院助教。2007年至今,中国政法大学任职。现任紫金信托有限责任公司独立董事、白银有色集团股份有限公司独立董事、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事。2018年8月6日至今,任圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
葛玉辉 | 60 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.22 | -- | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
葛玉辉:男,1964年10月出生,博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业,获工学学士学位;1996年华中理工大学首届MBA毕业;2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授,2002年任长江大学教授。2004年8月引进到上海理工大学管理学院,2006年至今任上海理工大学管理科学与工程一级学科博士生导师,工商管理系主任、教授。
|