姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于旭波 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2006.06.30 | 2008.08.15 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
于旭波先生1966年1月出生,毕业于中欧国际工商学院,EMBA,曾任中粮总公司粮油饲料进出口公司经理、中粮总公司期货贸易部副总经理、中粮总公司期货经纪有限公司总经理、中粮总公司总裁助理,现任中粮集团副总裁兼中粮集团中粮粮油进出口公司总经理、吉林燃料乙醇有限公司副董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
乔世波 | 70 | 男 | 本科 | 2003.01.25 | 2006.06.30 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
乔世波:男,1954年出生。1983年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业,大学学历。历任对外贸易经济合作部(现商务部)处长,华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理,华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。2000年任华润(集团)有限公司董事、助理总经理,期间先后兼任过华润创业有限公司副董事总经理,华润机械五矿(集团)有限公司董事长等职务。2003年任华润(集团)有限公司董事副总经理,期间先后兼任吉林华润生化股份有限公司董事长,华润水泥控股有限公司董事局主席,中国华源集团有限公司首席执行官,三九企业集团总经理等职务。2008年任华润(集团)有限公司董事、总经理,期间曾兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁,华润创业有限公司主席,华润三九医药股份有限公司董事长,山东东阿阿胶股份有限公司董事长等职务。现任华润(集团)有限公司董事总经理,中国华润总公司总经理。2010年起任万科董事,董事会副主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马福安 | 70 | 男 | 本科 | 2008.10.07 | 2011.03.13 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
马福安:董事候选人,55岁,毕业于西安交通大学,大学学历,研究员2004.1-2006.3西航集团公司董事长、总经理;2006.3-2008.10中国航空工业第一集团公司总经理助理、发动机事业部总裁;2008.10至今中国航空工业集团公司发动机公司总裁;2008.8.任西安航空动力股份有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张民生 | 56 | 男 | EMBA | 2016.10.26 | 2019.05.17 | 董事长、副董事长、副总经理、监事会主席、总经理、总经理(代) | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张民生:男,1968年8月出生,正高级高级会计师,中国国籍。2019年4月至今任中国航空工业集团有限公司总会计师。2016年9月至2019年4月任中国航空发动机集团有限公司总会计师,中国航发动力股份有限公司董事长(2016年11月至2019年3月兼任中国航发资产管理有限公司执行董事(法人代表))。2016年4月至2016年9月任中国航空发动机集团有限公司总会计师。2015年10月至2016年4月任中航资本控股股份有限公司董事、总经理。2014年9月至2015年10月任西安航空发动机(集团)有限公司董事长,中航动力股份有限公司副总经理(2014年11月至2015年10月兼任中航动力股份有限公司西安分公司总经理,2014年9月至2014年11月兼任西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长)。2013年5月至2014年9月任西安航空发动机(集团)有限公司董事长,西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长。2011年10月至2013年5月西安航空发动机(集团)有限公司总经理、副董事长,西安航空动力股份有限公司监事会主席。2008年8月至2011年10月任中国航空工业集团公司审计部部长。1999年6月至2008年8月历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副处长、处长、副部长、部长。1993年6月至1999年6月历任中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员。1990年8月至1993年6月历任航空航天工业部财务司科员、副主任科员。张先生1990年于东北财经大学获经济学学士,2009年于巴黎HEC商学院获EMBA专业硕士学位。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘少敏 | 77 | 男 | -- | 1998.08.13 | 2003.01.24 | 董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||