姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
彭瑞涛 | 49 | 女 | 本科 | 2012.11.26 | 2014.03.21 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
彭瑞涛:女,1975年7月出生,中共党员,上海交通大学工业外贸专业工学士;历任深圳国际信托投资有限责任公司国际金融部、信托部高级业务经理,深圳市深国投商业投资有限公司助理总经理,深圳嘉德深国投商业咨询管理有限公司集团副总经理,深圳格瑞企业管理咨询有限公司集团副总裁,深圳深国投商置商业管理有限公司常务副总裁,深圳创东方投资有限公司合伙人、副总裁;现任深圳市博睿财智控股有限公司副总裁,峰岹科技(深圳)有限公司首席运营官。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈明魁 | 69 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2002.02.26 | 董事长、总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李非列 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2002.07.02 | 2004.04.15 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李非列:北京大学经济学硕士,曾任海南中纬农业资源股份有限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副总裁。现任:福建东百集团董事长,深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毕德才 | -- | 男 | -- | 2005.06.28 | 2012.11.09 | 董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毕德才:原在海军北海舰队任职(已退休),自2002年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱红志 | 54 | 女 | 本科 | 2017.05.04 | 2018.06.26 | 副董事长 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
朱红志:女,本科学历,会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同业部总经理,2014年3月至今任公司董事长。
|