姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周达文 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2010.03.03 | -- | 总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周达文:中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生。1988年毕业于中国科学院过程工程研究所(原化工冶金研究所),获工学硕士学位。历任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长,深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师,深圳市宙邦化工有限公司董事长,深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师;现兼任社会职务有:惠州市新材料行业协会会长,衡阳市经济社会创新发展智库专家。2008年4月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书;2010年3月至今任公司董事、总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周艾平 | 56 | 男 | -- | 2017.04.18 | -- | 常务副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周艾平:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省冷水制碱厂车间主任、湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起,历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事;2017年4月起任公司董事、常务副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛玉华 | 58 | 男 | 本科 | 2017.04.18 | -- | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛玉华:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系化学专业,获学士学位。历任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师。2008年4月至2014年3月任公司监事会主席、锂电与超容事业部副总经理;2014年4月起任公司监事、锂电与超容事业部总经理;现任诺莱特电池材料(苏州)有限公司董事长;2017年4月起任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜希松 | 47 | 男 | 本科 | 2014.04.15 | -- | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姜希松:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生。1999年毕业于华东理工大学,获工学学士学位。历任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008年4月至2014年4月任公司监事,期间历任公司营销部经理、高纯化学品事业部副总经理;现任铝电容化学品事业部总经理;2014年4月起任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋慧 | 45 | 女 | 硕士研究生 | 2017.04.18 | -- | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宋慧:中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生。2008年毕业于华东政法大学国际经济法专业,研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年12月加入深圳新宙邦科技股份有限公司,历任法务经理、人力资源部经理;2014年4月至2017年4月任公司监事,管理中心总监;2017年4月起任公司副总裁。
|